ymddiriedolwyr GREAT WESTERN SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 272616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD ALAN PRESTON | Cadeirydd | 15 September 2018 |
|
|||||
John Bertram Crouch | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Mokbul Khan | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|||||
Laura Suzanne Donaldson | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Rosemary Anne Walker-Jones | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Anthony James Keys | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
Richard John Varley | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
Dr JOHN BERNARD O'HAGAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.