Hanes ariannol COWDRAY DWELLINGS TRUST
Rhif yr elusen: 272807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £485.30k | £513.09k | £525.65k | £561.21k | £847.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £431.95k | £534.92k | £531.48k | £559.20k | £531.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £300.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £511.63k | £524.42k | £560.08k | £546.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.46k | £1.23k | £1.13k | £1.36k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £54.07k | £54.08k | £54.29k | £6.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £480.85k | £477.41k | £504.90k | £524.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £50.00k | £50.00k | £50.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £51 | £50 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.