ymddiriedolwyr SOCIETY OF FRIENDS OF WESTMINSTER CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 272899
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedict Alexander Jennings | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||||
Monica Nkechi Mbanefo | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||||
Sandra Anne McNally | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||||
Richard Collyer-Hamlin | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||||
Aline Elizabeth Furness | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Slawomir Witon | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||||
Simon Marmont Johnson | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
Elizabeth Margaret Gibson | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
BRIAN ANDREW HOLLINGSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.