Dogfen lywodraethu THE ROYAL ASSOCIATION FOR DISABILITY RIGHTS
Rhif yr elusen: 273150
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 JAN 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 17 MAR 1977, 29 SEPT 1994, 26 SEPT 1996, 2 OCT 1997, 28 NOV 2001, 7 OCT 2005, 22 SEPT 2006. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 AUG 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SOCIAL INCLUSION AND INDEPENDENT LIVING OF DISABLED PEOPLE WITHIN MAINSTREAM UK SOCIETY AND TO RESEARCH AND PROMOTE APPROPRIATE LEGISLATIVE, REGULATORY AND SOCIAL SYSTEMS CHANGE THAT WILL SERVE THE INTERESTS OF DISABLED PEOPLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.