ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION FOR CEMETERIES IN SOUTH ASIA
Rhif yr elusen: 273422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Benjamin Dean | Cadeirydd | 20 March 2019 |
|
|||||
Robert Charles Hardy Boon | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Magowan | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Mohd Yasin Zargar | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Denise Love | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Charles Andrew George Greig | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
DR ROSIE LLEWELLYN-JONES MBE | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
|
||||
DR RICHARD JOHN BINGLE | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|||||
Mr Peter Boon | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.