ymddiriedolwyr NORFOLK HISTORIC BUILDINGS TRUST
Rhif yr elusen: 273702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Harwood | Cadeirydd | 11 October 2019 |
|
|
||||
Rosemary Susan Martin | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Barnes | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||
Christopher Codling | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Gerard Stamp | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Maw | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Adam Power | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|||||
JAMES PARRY | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Terry Hickman Smith | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Bryan Gillery | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
Dr Richard Halsey | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|||||
Helen Leith | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.