ymddiriedolwyr WEYMOUTH AND PORTLAND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 273765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Spencer Higginbottom | Cadeirydd | 03 March 2023 |
|
|
||||||||||||||
Benjamin James Woodcock | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||||||||||||
Adrian Parry | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||||||||||||
Cameron Robin Taplin | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||||||||||||
Darren Marcus Phillips | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|||||||||||||||
Mary Cutting | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||||||||||||
GARY CLOTHIER | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||||||||||||
Pauline Maragaret Ann Wheatley | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||||||||||||
IAN CAMP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
LYNDA CROSBIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
Gary Richard Hepburn | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.