Hanes ariannol THE REVEREND CANON FRANCIS WALTER GILBERT FOR THE CHURCH OF OUR LADY OF LOURDES AND ST JOSEPH, LEIGH-ON-SEA
Rhif yr elusen: 274886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.08k | £20.98k | £20.97k | £19.51k | £19.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.08k | £20.98k | £20.97k | £19.51k | £19.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.