ymddiriedolwyr H M S CONWAY TRUST
Rhif yr elusen: 275366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Mason | Cadeirydd | 06 July 2014 |
|
|
||||
Felicity Smith | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Paul Heaver | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Neil Leslie Smith | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Peter Hambleton | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
David Fawcitt | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Rev SIMON DOUGLAS LANE | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|
||||
MICHAEL REEVES | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|
||||
KENNETH HUGGINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MATT BURROW | Ymddiriedolwr |
|
||||||
J MCCAUGHREAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER BRYAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.