ymddiriedolwyr MAIDEN BRADLEY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 275599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Bourne | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|||||
Kristopher Hendy | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Juliette Williams | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Maria Christina Bullen | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Muir | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Elaine Lavender | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Brenda Smart | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Rosemary Sarah Louise Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Joanna Gilbert | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Keith Appleton | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
John Priestner | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Carol Elizabeth Kenzie | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.