ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF ISLE OF WIGHT CHURCH BELLS
Rhif yr elusen: 275854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Barry Downer | Cadeirydd |
|
|
|||||
TRICIA RILEY SHANNON | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|||||
Alan Beaton | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Janice Aileen Hookey | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||
PETER TAYLOR | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|||||
Lady Kay Lesley Wells | Ymddiriedolwr | 24 November 2019 |
|
|
||||
Kieran Downer | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Daniel Paul Ruszczyk | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Dr Stephen Paul Noyes | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.