Hanes ariannol POOLE ARTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 275961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.45m | £4.87m | £3.21m | £5.61m | £5.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.72m | £5.37m | £2.76m | £5.57m | £5.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £773.21k | £773.47k | £2.41m | £1.99m | £785.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £830.21k | £879.62k | £2.80m | £2.15m | £41.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £636.35k | £674.10k | £79.65k | £535.76k | £758.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.68m | £3.28m | £323.58k | £2.92m | £4.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £691 | £2.47k | £917 | £151 | £2.23k | |
|
Incwm - Arall | £300.00k | £28.32k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.86m | £4.50m | £2.32m | £4.83m | £4.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £814.24k | £863.04k | £437.13k | £733.24k | £980.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £48.69k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.