Hanes ariannol THE ROSE ROAD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 276172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.74m | £3.85m | £4.05m | £3.77m | £5.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32m | £3.58m | £3.57m | £3.81m | £4.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.32m | £2.56m | £2.85m | £2.66m | £3.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £814.08k | £693.06k | £571.22k | £586.32k | £459.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £444.90k | £346.60k | £377.22k | £319.92k | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £116.21k | £102.88k | £64.64k | £80.10k | £15.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.18m | £3.40m | £3.60m | £3.37m | £3.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £629 | £1.36k | £836 | £1.07k | £13.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £99.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £85.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.02m | £3.27m | £3.31m | £3.52m | £4.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £304.64k | £191.26k | £154.50k | £292.49k | £220.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.85k | £32.89k | £33.57k | £0 | £30.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £586.32k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £123.01k | £101.37k | £0 | £49.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.