ymddiriedolwyr THE CHELSEA SOCIETY
Rhif yr elusen: 276264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr James Thompson | Cadeirydd | 13 November 2015 |
|
|
||||||
Chris Lenon | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||||
Amalia Carmen Cebreiro | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
||||||
Paul Lever | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||||
Sarah Jane Ingham | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||||
Michael Stephen | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||||
FLEUR DE VILLIERS | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
||||||
MICHAEL ERNEST BACH | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||||
ALLAN KELLY | Ymddiriedolwr | 23 December 2013 |
|
|
||||||
MARTYN MURRAY BAKER | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||||
TERENCE BENDIXSON | Ymddiriedolwr | 15 September 2000 |
|
|
||||||
JANE DORRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.