ymddiriedolwyr THE COTSWOLD LISTENER
Rhif yr elusen: 276631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June Denyse Mary Little | Cadeirydd | 12 November 2018 |
|
|||||
Julie Rogers | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Nicola Rachel Elizabeth Goldsby | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Margaret Threadgold | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|
||||
Susan Liptrot | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|
||||
Robert Wall | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Susan Patricia Filler | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.