Hanes ariannol Kiln Theatre
Rhif yr elusen: 276892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.97m | £3.20m | £2.98m | £3.32m | £3.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.03m | £4.06m | £2.16m | £3.60m | £4.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.71m | £834.25k | £1.49m | N/A | £846.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.90m | £934.79k | £2.88m | £2.27m | £1.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.99k | £83.49k | £2.43k | £217.54k | £281.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.34m | £97.74k | £822.06k | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.69k | £248 | £266 | £5.52k | £5.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £834.25k | £0 | £0 | £10.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.77m | £3.85m | £1.94m | £3.15m | £3.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £254.76k | £212.99k | £221.45k | £189.91k | £255.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.09k | £16.32k | £0 | £1.13k | £2.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £256.87k | £406.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.