Dogfen lywodraethu Kiln Theatre
Rhif yr elusen: 276892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH OCTOBER 1978 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION ON 29TH JANUARY 1985. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 APR 2018 as amended on 10 Jun 2019 as amended on 02 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION SOLELY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, BALLET, MUSIC, SINGING, LITERATURE, SCULPTURE AND PAINTING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.