ymddiriedolwyr FAMILIES NEED FATHERS LIMITED
Rhif yr elusen: 276899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Jeremy O'Callaghan | Cadeirydd | 05 December 2020 |
|
|
||||
Bahirathan Jayadevan | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES DAVIS | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Greg Cavadino | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Sergio Martinez-Lopez | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Oleg-Serguei Schkoda | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
John Baker | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Emlyn Jones | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Wayne Martin | Ymddiriedolwr | 16 November 2014 |
|
|
||||
LEE GRICE | Ymddiriedolwr | 02 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.