Dogfen lywodraethu FRIENDS OF THE WOMEN'S LIBRARY
Rhif yr elusen: 277165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH JANUARY 1978 AS AMENDED 7TH DECEMBER 1978 AND 3RD JUNE 1993, 2ND JUNE 1994 AND 5TH JULY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE FAWCETT LIBRARY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.