Hanes ariannol THE MARY ROSE TRUST
Rhif yr elusen: 277503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.03m | £2.94m | £2.18m | £3.59m | £2.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.76m | £4.39m | £3.25m | £4.11m | £4.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.84k | £588.87k | £1.22m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £498.83k | £486.77k | £1.72m | £1.48m | £483.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £576.74k | £495.07k | £54.29k | £301.81k | £424.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.91m | £1.91m | £377.96k | £1.79m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.30k | £1.68k | £275 | £66 | £2.09k | |
|
Incwm - Arall | £40.44k | £47.88k | £33.78k | £14.38k | £107.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.77k | £0 | £16.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.31m | £3.98m | £3.14m | £3.80m | £3.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £450.48k | £405.90k | £114.84k | £305.53k | £355.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.70k | £13.64k | £12.06k | £12.49k | £12.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.