ymddiriedolwyr HOLMEWOOD HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 279267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Tilley | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Alexander Patton | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Nicholas Allan | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|||||
James Priory | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Michael Ringer | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Jeremy John Thompson | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
AMANDA BARNES | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.