Hanes ariannol SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 279884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.39m | £30.26m | £15.55m | £22.70m | £31.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.65m | £30.70m | £13.00m | £25.29m | £30.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.91m | £3.41m | £11.28m | £3.35m | £4.24m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.25m | £2.30m | £14.44m | £4.95m | £8.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.05m | £3.20m | £218.00k | £1.81m | £2.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.08m | £21.35m | £770.00k | £15.08m | £19.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.01m | £3.41m | £123.00k | £860.00k | £660.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £81 | £601 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.59m | £27.94m | £11.66m | £22.91m | £27.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £465.00k | £2.76m | £1.35m | £2.38m | £3.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.00k | £0 | £38.00k | £0 | £69.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.60m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.