ymddiriedolwyr CLA CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 280264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessa Clare Berridge | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||||
Ben Qasim Monks | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||||
Hannah Lucy Connors | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||||
Caroline Emma Wilson | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||||||||
GILES RICHARD BOWRING | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||||||||
Roger James Douglas | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||||||||
Jane Lane | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||||||||
Robin Williams Clarke | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||||||||
BRIDGET BIDDELL MA MRICS | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.