ymddiriedolwyr THE HERITAGE OF LONDON TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 280272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Booth | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Sir Laurence Magnus | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR PIPPA POPPY CATTERALL | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||
Richard Johnston | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|||||
John Richard Phillips | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Dora Dixon-Fyle | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|||||
JAMES WILLIAM JEREMY RITBLAT | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
MRS KIT KEMP | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.