ymddiriedolwyr HOSPICE IN THE WEALD
Rhif yr elusen: 280276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Withers | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Helen Pullen | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Dr TIM PALMER | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Paul Stevenson | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew LONG | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||
Linda King | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Claire Ratnayake | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Dr Susan Jane Grieve | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Suzanne Cockaday | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Edward Wesson | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Joanna Felicity Ford | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.