Dogfen lywodraethu HUNTINGDONSHIRE PHILHARMONIC
Rhif yr elusen: 280451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH JANUARY 1977, AMENDED 7TH OCTOBER 1979, 1ST OCTOBER 1985, 22ND MAY 1986 AND 25TH OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES, AND IN PARTICULAR THE ARTS AND SCIENCE OF MUSIC, BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.