Hanes ariannol RELEASE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 280577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £2.73m | £2.98m | £3.12m | £3.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.28m | £2.55m | £2.67m | £2.87m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £12.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.48k | £5.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.17m | £2.69m | £2.92m | £3.09m | £3.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.26k | £17.26k | £24.35k | £19.88k | £22.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £450 | £4.50k | £3.20k | £1.35k | £18.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £13.40k | £30.28k | £11.75k | £14.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.64k | £392.37k | £38.86k | £120.01k | £257.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.04m | £2.29m | £2.41m | £2.60m | £2.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £238.52k | £258.14k | £257.96k | £268.53k | £281.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £88.27k | £86.38k | £78.14k | £110.24k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £592.78k | £843.83k | £1.04m | £1.17m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.