Hanes ariannol HOSPICE OF ST FRANCIS (BERKHAMSTED) LTD
Rhif yr elusen: 280825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.00m | £9.00m | £7.89m | £6.80m | £7.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.83m | £6.75m | £6.81m | £7.39m | £8.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £772.00k | £1.16m | £2.43m | £1.88m | £1.49m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.00m | £5.36m | £3.05m | £2.87m | £4.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.00m | £1.60m | £782.00k | £1.70m | £1.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £993.00k | £1.42m | £1.80m | £1.56m | £1.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £11.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £2.00k | £608.00k | £2.26m | £675.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.35m | £2.58m | £1.06m | £458.00k | £1.20m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.25m | £4.34m | £4.64m | £4.86m | £5.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £567.00k | £2.41m | £454.00k | £466.00k | £568.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.00k | £85.00k | £98.00k | £174.00k | £188.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £1.26k | £1.26k | £1.30k | |
|
Gwariant - Arall | £2.01m | £0 | £1.72m | £2.06m | £2.49m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.