ymddiriedolwyr HOSPICE OF ST FRANCIS (BERKHAMSTED) LTD
Rhif yr elusen: 280825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Curry | Cadeirydd | 22 September 2020 |
|
|
||||
Parul Kanabar | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Jennifer Clare Lloyd Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
RICHARD WELLESLEY HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|||||
Kathryn Magson | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Juliet Mountford | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Edward Powell | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Dr Natalie Pankova | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Phillip Sewell | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Massimo Petronio | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Shailen Guradhary | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Timothy Douglas Symington | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|||||
MARGARET SALMON | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.