ymddiriedolwyr EVES CORNER WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 281002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLYN ANN CARTER | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Julie Orange | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Deborah Le Monde | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Janine Archer | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|||||
Brenda Brown | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Clare Avery | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Jean Maureen Orrin | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
MARGARET AXON | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
PAM STUBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.