ymddiriedolwyr CORAM CHILDREN'S LEGAL CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 281222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her Honour Judge Celia Dawson | Cadeirydd | 26 June 2019 |
|
|||||
Douglas Taylor | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Danielle Lewis | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Jamie Burton | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|||||
Carol Storer | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
JONATHAN PORTES | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Kerry Smith-Jeffreys | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.