Hanes ariannol 5TH NORTHAMPTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 281708
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.84k | £3.93k | £3.51k | £3.19k | £666 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.77k | £3.56k | £2.81k | £3.24k | £440 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.