ymddiriedolwyr THE POCKET TESTAMENT LEAGUE LIMITED
Rhif yr elusen: 281910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Andrew Wiltshire | Cadeirydd | 25 February 1994 |
|
|||||||
Rev Timothy James Rowlands | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||||
Michael Brickley | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||||
Richard Thomas Garner | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||||
HEATHER FRANCES SHEPHEARD | Ymddiriedolwr | 23 July 1999 |
|
|||||||
MARJORIE MAY MURPHY | Ymddiriedolwr | 20 October 1995 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.