Dogfen lywodraethu ALEXANDRA PARK AND PALACE
Rhif yr elusen: 281991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ALEXANDRA PARK AND PALACE ACTS 6TH AUGUST 1900, 15TH AUGUST 1913 AND 16 JULY 1985 AS AMENDED BY RESOLUTION ON 29 OCTOBER 2002; ALEXANDRA PARK AND PALACE ORDER 24TH FEBRUARY 1966; THE CHARITIES (ALEXANDRA PARK AND PALACE) ORDER 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO HOLD AND MANAGE ALEXANDRA PALACE AND PARK AS A PLACE OF PUBLIC RESORT AND RECREATION AND FOR OTHER PUBLIC PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.