Hanes ariannol DOLLY KNOWLES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 282639
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/02/2015 | 07/02/2016 | 07/02/2017 | 07/02/2018 | 07/02/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.68k | £18.81k | £16.14k | £7.72k | £104 | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.87k | £22.86k | £20.87k | £674.02k | £15.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.