Hanes ariannol INDEPENDENT PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 282940
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 29/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.60k | £653.74k | £748.09k | £703.66k | £812.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £687.69k | £674.03k | £685.20k | £720.06k | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £20.01k | £0 | N/A | £106.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.37k | £57.71k | £78.65k | £84.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £250 | £10.60k | £887 | £5.00k | £106.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.44k | £0 | £13.18k | £12.56k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £647.88k | £642.71k | £733.65k | £685.54k | £705.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £389 | £423 | £377 | £561 | £1.17k | |
|
Incwm - Arall | £10.64k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £680.77k | £651.93k | £662.52k | £704.57k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £14.52k | £13.37k | £15.49k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.92k | £7.58k | £9.31k | £10.31k | £8.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £14.35k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.