Hanes ariannol A W CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 283322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.63m | £17.08m | £16.43m | £16.01m | £21.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.51m | £9.74m | £13.94m | £7.50m | £19.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.63m | £17.08m | £16.43m | £16.01m | £17.86m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £5.70m | £10.89m | £5.24m | £16.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.05m | £4.04m | £3.05m | £2.26m | £3.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £628.28k | £274.23k | £333.54k | £20.67k | £20.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £829.63k | £5.43m | £10.56m | £5.22m | £16.86m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.05m | £0 | £0 | £0 | £2.52m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.