Hanes ariannol THE BRITISH INSTITUTE OF INNKEEPING
Rhif yr elusen: 283945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19m | £2.84m | £2.39m | £1.75m | £2.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18m | £2.81m | £2.33m | £1.57m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.00k | £99.21k | £17.00k | £17.00k | £17.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £503.77k | £197.64k | £492.65k | £652.74k | £700.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.67m | £2.54m | £1.07m | £929.70k | £972.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £607 | £1.48k | £2.32k | £1.23k | £34.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £808.18k | £147.97k | £328.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.84m | £2.66m | £1.67m | £1.34m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £337.12k | £157.22k | £152.86k | £223.68k | £245.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £514.34k | £9.09k | £9.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.