Dogfen lywodraethu THE BRITISH GEOTECHNICAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 284131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
STATUTES DATED 2/12/1981 AS AMENDED 7/6/2000, 11/6/2005 AND 8/6/2011 as amended on 21 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE SUBJECT OF SOIL AND ROCK MECHANICS AND ENGINEERING GEOLOGY AND IN THEIR APPLICATION TO ENGINEERING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.