ymddiriedolwyr THE BRITISH GEOTECHNICAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 284131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Ridley | Cadeirydd | 23 June 2021 |
|
|
||||
Truong Le | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Hoe Chian Yeow | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Cacin Po Ying Wong | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Palak Shukla | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr James Lawrence | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Pedro Ferreira | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Zoi Christina Mavrommati | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Katerina Tsiampousi | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
John Davis | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Dr Kevin Mark Briggs | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Prof Giulia Viggiani | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
Eur Ing Stephen David Thomas | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Dimitrios Daskalopoulos | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Dr Georgios Katsigiannis | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Chaido Doulala-Rigby | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Eur Ing Neil Alexander Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Professor David Geoffrey Toll | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Paul John Gerard Perry | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Professor Kelvin Higgins | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.