ymddiriedolwyr SHISHUKUNJ
Rhif yr elusen: 284206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayesh Dhanani | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||
Harshiv Shah | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Dipali Shah | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Hemal Shah | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Sneha Varshani | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Mehul Patel | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Paayal Mithani | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Raj Mistry | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Sunita Mehta | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Pratik Shah | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Naeshma Hirani | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Kajal Shah | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Rishi Haria | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Niraj Shah | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Krishna Shah | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Bineet Shah | Ymddiriedolwr | 28 June 2020 |
|
|||||
Suraj Shah | Ymddiriedolwr | 28 June 2020 |
|
|
||||
Nitin Mehta | Ymddiriedolwr | 28 June 2020 |
|
|
||||
Mahel Shah | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Ketan Damani | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
KAMLESH SHAH | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
BHUPEN SHAH | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.