ymddiriedolwyr Friends of Reading Museum
Rhif yr elusen: 284398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD STAINTHORP | Cadeirydd | 12 October 2020 |
|
|||||||||
Stephen John Snook | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||||||
Denis Pibworth | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||||||
Dr DEBORAH GWENDOLINE JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||||||
Kevin Boyle | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||||||
Christopher John Widdows | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|
||||||||
LINDA CAROLINE FOTHERGILL | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|
||||||||
MARITA ANN MIDDLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.