Hanes ariannol THE BERKSHIRE YOUNG MUSICIANS TRUST
Rhif yr elusen: 284555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.13m | £4.66m | £5.34m | £4.60m | £4.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.54m | £5.13m | £4.64m | £5.10m | £4.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £995.24k | £1.17m | £2.48m | £1.17m | £1.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £67.65k | £71.07k | £88.43k | £38.23k | £55.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.03m | £4.57m | £2.75m | £4.55m | £4.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £464 | £211 | £7 | £0 | £1.95k | |
|
Incwm - Arall | £33.95k | £21.18k | £20.66k | £8.66k | £14.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.48m | £5.07m | £4.58m | £5.04m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.85k | £65.68k | £58.69k | £59.86k | £59.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.77k | £31.12k | £24.54k | £28.14k | £44.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.