Hanes ariannol MUHAMMAD HUSSAIN HAJIRA HUSSAIN ABDUS SALAM NOBEL TALENT FUND
Rhif yr elusen: 284654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/06/2019 | 01/06/2020 | 01/06/2021 | 01/06/2022 | 01/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500 | £550 | £1.00k | £3.50k | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £400 | £430 | £800 | £3.00k | £900 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.