Dogfen lywodraethu DOVER DISTRICT VOLUNTEERING CENTRE
Rhif yr elusen: 285057
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 JUNE 1982, AND AMENDED 1 JUNE 1993, 13 JUNE 1994, 21 JANUARY 2002 AND 2 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION, SOCIAL SERVICES, AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONGST THOSE CLASSES IN NEED THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DISTRICT OF DOVER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.