Hanes ariannol SAINT PIERRE DE THAON INTERNATIONAL STUDENTS TRUST
Rhif yr elusen: 285170
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.72k | £8.06k | £0 | £9.65k | £8.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.11k | £9.45k | £543 | £9.59k | £3.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.