Hanes ariannol OXFORD DIOCESAN COUNCIL FOR SOCIAL WORK INCORPORATED
Rhif yr elusen: 285214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.31m | £3.15m | £4.26m | £4.33m | £4.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20m | £3.56m | £3.78m | £4.21m | £4.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £573.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £254.57k | £457.33k | £241.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £129.10k | £147.78k | £422.50k | £543.18k | £459.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £16.50k | £6.68k | £13.33k | £38.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.17m | £2.98m | £3.83m | £3.77m | £3.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.36k | £5.45k | £3.06k | £2.09k | £7.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £3.37k | £67.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.13m | £3.45m | £3.65m | £4.05m | £4.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.16k | £118.68k | £131.05k | £165.36k | £180.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £117.78k | £106.85k | £189.69k | £123.27k | £135.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.