Hanes ariannol CENTRAL SCHOOL OF BALLET CHARITABLE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 285398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £3.98m | £3.87m | £2.71m | £3.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.98m | £2.73m | £3.04m | £3.29m | £3.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £446.00k | £526.43k | £531.10k | £899.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £926.56k | £1.78m | £1.59m | £330.71k | £248.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £258.64k | £107.03k | £71.08k | £161.73k | £262.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.13m | £1.63m | £2.21m | £2.21m | £2.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.13m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.27k | £16.18k | £1.89k | £2.64k | £20.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.40k | £0 | £0 | £25.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.87m | £2.60m | £2.94m | £3.18m | £3.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.78k | £122.88k | £98.48k | £105.80k | £86.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.24k | £15.20k | £14.74k | £12.90k | £37.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.