ymddiriedolwyr CENTRAL SCHOOL OF BALLET CHARITABLE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 285398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALPH MITCHELL BERNARD CBE | Cadeirydd |
|
||||||
Karina Anne Mowbray | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Susannah Jane Marsden | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
EDWARD THOMAS KEMP | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Dawn Farrow | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Mark Goodey | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
James Harvey | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Hampson | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|||||
Tim Parsonson | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
CHARLOTTE SCHONBERG | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
|
||||
SIMON COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN KANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.