Dogfen lywodraethu BRITISH ASSOCIATION FOR LOCAL HISTORY
Rhif yr elusen: 285467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (65 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/07/1982 AS AMENDED ON 22/04/1989 AS AMENDED ON 06/06/1998 AS AMENDED ON 03/06/2000 AS AMENDED ON 04/06/2011 as amended on 07 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION THROUGH THE STUDY OF LOCAL HISTORY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.